Detailinformationen
Stampfli, Walther (1884-1965)
Stampfli, Walther (1884-1965) (03.12.1884, Büren – 11.10.1965, Zürich)
Politiker, Redakteur, Führungskraft
Persistenter Link Kalliope: http://kalliope-verbund.info/gnd/118831089 GND-ID: http://d-nb.info/gnd/118831089, 01.07.1988, Letzte Änderung: 22.04.2022 Hist. Lex. Schweiz
Beziehungen: Kuoch, Thomas, (1846-1929), Beziehung familiaer, [Schwiegervater] Stampfli, Oskar, (1886-1973), Beziehung familiaer, [Bruder] Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz, Affiliation,
Biographische Hinweise:
Wirtschaftspolitiker; 1940-1947 Bundesrat, 1944 Schweizer Bundespräsident; ab 1944 trieb er die Alters- und Hinterlassenenversicherung voran, Einführung 1947
1921 trat Stampfli in die Von Roll'schen Eisenwerke in Gerlafingen ein. Zuerst war er Direktionssekretär, 1929-1940 Direktor, 1948-1960 Verwaltungsratspräsident
Verweisungen:
Stampfli, Walter (1884-1965)